Renseignements sur Philippe Mosimann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Philippe Mosimann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4041009, Registre du commerce Schwyz, (130)
Christof Fischer Kälte-Klima AG, in Altendorf, CHE-113.037.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, Publ. 1529173).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berry, Rico, von Grüsch, in Landquart, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Philippe, von Buchholterberg, in Erschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7116214, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Paulus Schweiz AG, in Aesch BL, CH-280.3.914.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2012, Publ. 6832404).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boczek, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Maurer, Lionel, französischer Staatsangehöriger, in Eschentzwiller (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mosimann, Philippe, von Buchholterberg, in Duggingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4579082, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Carrier ECR Schweiz AG, in Aesch BL, CH-280.3.914.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2008, S. 6, Publ. 4276670).
Statutenänderung:
9.07.2008.
Firma neu:
CARRIER ECR SCHWEIZ AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CARRIER ECR SWITZERLAND LTD) (CARRIER ECR SUISSE SA).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Ernst, von Winterthur, in Aesch BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Monneron, Gilbert, von Murist, in Villars-sur-Glâne, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Niklaus, von Basel und Schänis, in Liestal, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sterckx, Yves, belgischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Claassen, Pim, niederländischer Staatsangehöriger, in Blaricum (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löw, Eduard, von Basel, in Hofstetten SO, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boczek, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Maurer, Lionel, französischer Staatsangehöriger, in Eschentzwiller (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mosimann, Philippe, von Buchholterberg, in Duggingen, mit Kollektivprokura zu zweien.