Philippe Mosimann
domicilié à Erschwil, de Buchholterberg Mandats actifs: Christof Fischer Kälte-Klima AG Connecté à: David Minery, Katrin Sinn, Marc Joseph Stampfler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Mosimann" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Mosimann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Mosimann" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Mosimann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Philippe Mosimann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Philippe Mosimann
Commerce avec machines
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom Philippe Mosimann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Philippe Mosimann
Numéro de publication: 4041009, Registre du commerce Schwyz, (130)
Christof Fischer Kälte-Klima AG, in Altendorf, CHE-113.037.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, Publ. 1529173).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berry, Rico, von Grüsch, in Landquart, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Philippe, von Buchholterberg, in Erschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7116214, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Paulus Schweiz AG, in Aesch BL, CH-280.3.914.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2012, Publ. 6832404).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boczek, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Maurer, Lionel, französischer Staatsangehöriger, in Eschentzwiller (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mosimann, Philippe, von Buchholterberg, in Duggingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4579082, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Carrier ECR Schweiz AG, in Aesch BL, CH-280.3.914.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2008, S. 6, Publ. 4276670).
Statutenänderung:
9.07.2008.
Firma neu:
CARRIER ECR SCHWEIZ AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CARRIER ECR SWITZERLAND LTD) (CARRIER ECR SUISSE SA).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Ernst, von Winterthur, in Aesch BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Monneron, Gilbert, von Murist, in Villars-sur-Glâne, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Niklaus, von Basel und Schänis, in Liestal, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sterckx, Yves, belgischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Claassen, Pim, niederländischer Staatsangehöriger, in Blaricum (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löw, Eduard, von Basel, in Hofstetten SO, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boczek, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Maurer, Lionel, französischer Staatsangehöriger, in Eschentzwiller (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mosimann, Philippe, von Buchholterberg, in Duggingen, mit Kollektivprokura zu zweien.