Renseignements sur Christian Mosimann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Mosimann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005359952, Registre du commerce Berne, (36)
Wasserverbund Kiesental AG, in Konolfingen, CHE-101.156.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005032119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beutler, Raymond, von Buchholterberg, in Grosshöchstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riedwyl, Marco, von Kehrsatz, in Oberhünigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mosimann, Christian, von Lauperswil, in Häutligen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchser, David, von Bätterkinden, in Oberhünigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Köppel, Martin, von Widnau, in Häutligen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spahr, Markus Ulrich, von Herzogenbuchsee, in Grosshöchstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005032119, Registre du commerce Berne, (36)
Wasserverbund Kiesental AG, in Konolfingen, CHE-101.156.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2019, Publ. 1004707754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Oliver, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vifian, Arthur, von Wahlern, in Freimettigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirschi, Urs, von Schangnau, in Zäziwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kräuchi, Martin, von Bäriswil, in Gysenstein (Konolfingen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Niklaus, von Freimettigen, in Freimettigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Bendicht, von Konolfingen, in Schlosswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brechbühler, Hans-Peter, von Huttwil, in Mirchel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Iseli, Christoph, von Hasle bei Burgdorf, in Zäziwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mosimann, Christian, von Lauperswil, in Häutligen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reisacher, Christian, von Teufen (AR), in Bowil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmalz, Paul, von Büren an der Aare, in Konolfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3597872, Registre du commerce Berne, (36)
Wasserverbund Kiesental AG, in Konolfingen, CH-035.3.023.805-7, Lieferung von Trink-, Brauch- und Löschwasser usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2005, S. 3, Publ. 2789338).
Statutenänderung:
4.05.2006.
Aktienkapital neu:
CHF 1'017'000.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'017'000.--.
Aktien neu:
1'017 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 04.05.2006 gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 25.11.2005 und Nachtrag vom 04.05.2006 das Grundstück Häutligen-Grundbuchblatt Nr. 458 und die vom Grundstück ausgehende Wasserleitung zum Pumpwerk Dorfmatt, wofür 17 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und CHF 379'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden. [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Montagne, Dirk-Hein, von Genf, in Grosshöchstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann, Christian, von Lauperswil, in Häutligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmalz, Paul, von Büren an der Aare, in Konolfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Martin, von Linden, in Grosshöchstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.