Renseignements sur Sepp Moser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sepp Moser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6800390, Registre du commerce Argovie, (400)
Avimedia AG, bisher in Winkel, CH-020.3.902.227-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2009, S. 29, Publ. 4874372).
Gründungsstatuten:
02.09.1987.
Statutenänderung:
26.06.2012.
Sitz neu:
Buchs AG.
Domizil neu:
c/o Sepp Moser, Mythenweg 8, 5033 Buchs AG.
Zweck neu:
Erbringung publizistischer Dienstleistungen aller Art, insbesondere in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Technik und Naturwissenschaft;
kann Betriebsstätten errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und/oder Unternehmen erwerben sowie Immobilien, Mobilien und Schutzrechte aller Art erwerben, verwerten, verwalten und veräussern..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Sepp, von Rothenthurm, in Buchs AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Moser, Sepp Peter, in Winkel].
Numéro de publication: 6378586, Registre du commerce Glaris, (160)
IGL INTERESSENGEMEINSCHAFT LÄUFERBERG, in Näfels, CH-160.6.003.768-6, Verein (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 9, Publ. 4201188).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstald und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Sepp, von Rothenthurm, in Winkel bei Bülach, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deffner, Diana, von Zürich, in Näfels (Glarus Nord), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Näfels];
Auer, Dr. Matthias, von Glarus und Oberhallau, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Netstal, in Netstal];
Ester, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4201188, Registre du commerce Glaris, (160)
IGL INTERESSENGEMEINSCHAFT LÄUFERBERG, in Näfels, CH-160.6.003.768-6, Festlegung, Umsetzung und Wahrung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder in verschiedenen Bereichen usw., Verein (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2005, S. 7, Publ. 3033902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Alfred, von Altendorf, in Wilen, Gemeinde Freienbach, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buck, Samuel, von Horgen, in Näfels, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Sepp, von Rothenthurm, in Winkel bei Bülach, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Hersperger, Martin, von Meilen und Seewen, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.