Renseignements sur Diana Deffner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Diana Deffner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005300071, Registre du commerce Glaris
IGL INTERESSENGEMEINSCHAFT LÄUFERBERG, in Glarus Nord, CHE-101.200.619, Verein (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2020, Publ. 1004837038).
Domizil neu:
c/o Walter Eberle, Sonneggstrasse 12, 8865 Bilten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deffner, Diana, von Zürich, in Näfels (Glarus Nord), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Walter, von Häggenschwil, in Bilten (Glarus Nord), Präsident, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6820328, Registre du commerce Glaris, (160)
Läufer 23 GmbH, in Glarus Nord, CH-160.4.003.862-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, S. 0, Publ. 6664130).
Domizil neu:
c/o Thomas De Reynier, Läuferberg 9, 8752 Näfels.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deffner, Diana, von Zürich, in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Reynier, Thomas, von Neuenburg, in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00 [bisher: von Neuenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häuptli, Terry, von Glarus, in Glarus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00.
Numéro de publication: 6378586, Registre du commerce Glaris, (160)
IGL INTERESSENGEMEINSCHAFT LÄUFERBERG, in Näfels, CH-160.6.003.768-6, Verein (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 9, Publ. 4201188).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstald und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Sepp, von Rothenthurm, in Winkel bei Bülach, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deffner, Diana, von Zürich, in Näfels (Glarus Nord), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Näfels];
Auer, Dr. Matthias, von Glarus und Oberhallau, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Netstal, in Netstal];
Ester, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.