Renseignements sur Andrea Bieri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andrea Bieri
Dernières notifications FOSC pour Andrea Bieri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005924296, Registre du commerce Berne, (36)
Bieri's GmbH, in Bargen (BE), CHE-445.861.331, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004460002).
Firma neu:
Bieri's GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Andrea, von Affoltern im Emmental, in Bargen BE, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Bieri, Martin, von Schangnau, in Bargen BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004460002, Registre du commerce Berne, (36)
Le Perron Aarberg GmbH, in Aarberg, CHE-445.861.331, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, Publ. 1722889).
Statutenänderung:
14.09.2018.
Firma neu:
Bieri's GmbH.
Sitz neu:
Bargen (BE).
Domizil neu:
Schlyfferenmattweg 8, 3282 Bargen BE.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Boutique für Blumen und Geschenke. Führung von Gastgewerbebetrieben, Personal-Coaching, Handel mit Antiquitäten, Gastroartikeln etc. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Foulds, Priska, von Affoltern im Emmental, in Bargen BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Andrea, von Affoltern im Emmental, in Bargen BE, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Moser, Andrea, von Arni (BE)];
Bieri, Martin, von Schangnau, in Bargen BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.