Renseignements sur Richard Moor
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Richard Moor
Participations
Dernières notifications FOSC pour Richard Moor
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5954104, Registre du commerce Zurich, (20)
Pfister AG Bauunternehmung Zürich, in Zürich, CH-020.3.005.522-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2006, S. 23, Publ. 3314188).
Statutenänderung:
16.11.2010.
Firma neu:
Pfister AG Bauunternehmung.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Gehrenstegweg 2, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bauunternehmung. Sie kann ebenfalls Patente und Lizenzen verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Die Pfister AG Bauunternehmung Zürich betreibt folgende Geschäftsstellen:].[gestrichen: Pfister AG Bauunternehmung Zürich, Bauhaus Hanegg, 8813 Horgen].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Turicum Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moor, Richard, von Schattenhalb, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Thomas, von Horgen und Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Knobel, Michael, von Altendorf, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Turicum Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.925.278-2), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3527328, Registre du commerce Zurich, (20)
Rossi AG, in Horgen, CH-020.9.000.905-0, Betrieb einer Hoch- und Tiefbauunternehmung, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2005, S. 25, Publ. 3145746).
mit Hauptsitz in:
Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Richard, von Schattenhalb, in Horgen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Peter, von Zug, in Baar, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Hanspeter, von Walenstadt, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3523570, Registre du commerce Zurich, (20)
Rossi AG, in Thalwil, CH-020.3.922.106-7, Betrieb einer Hoch- und Tiefbauunternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2005, S. 22, Publ. 3143692).
Domizil neu:
Tödistrasse 80, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Richard, von Schattenhalb, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Peter, von Zug, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Hanspeter, von Walenstadt, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].