Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Filiales (1)
Renseignements sur Rossi AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.06.1980
Radiation du registre du commerce
04.05.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thalwil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.922.106-7
IDE/TVA
CHE-105.748.307
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Hoch- und Tiefbauunternehmung, Erbringung von Dienstleistungen als Generalunternehmer und Liegenschaftenverwalter, Handel mit Liegenschaften; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OPES AG | Luzern | 01.06.2005 | 03.05.2011 | |
Ferax Treuhand AG | Zürich | <2004 | 31.05.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rossi AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6147644, Registre du commerce Zurich, (20)
Rossi AG, in Thalwil, CH-020.3.922.106-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, S. 0, Publ. 6118470). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Anliker AG Bauunternehmung, in Emmen (CH- 100.3.004.088-8), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 6118470, Registre du commerce Zurich, (20)
Rossi AG, in Thalwil, CH-020.3.922.106-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S. 31, Publ. 5506054).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lazzarini, Gian Reto, von Samedan und Rossa, in Altendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brotzer, Reto, von Flums, in Buttisholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5506054, Registre du commerce Zurich, (20)
Rossi AG, in Thalwil, CH-020.3.922.106-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 39, Publ. 5412352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Hanspeter, von Walenstadt, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.