Renseignements sur André Mörgeli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom André Mörgeli
Participations
Dernières notifications FOSC pour André Mörgeli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005383084, Registre du commerce Zurich, (20)
WERKBAU AG, in Affoltern am Albis, CHE-113.374.628, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann, René, von Nesslau, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mörgeli, André, von Meilen, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mörgeli, Barbara, von Langnau am Albis, in Maschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004569504, Registre du commerce Zurich, (20)
WERKBAU AG, in Affoltern am Albis, CHE-113.374.628, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738545).
Statutenänderung:
21.12.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Entwicklung, Finanzierung, den Bau, Betrieb und Unterhalt (Contracting) von effizienten Energieversorgungsanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, René, von Nesslau, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mörgeli, André, von Meilen, in Langnau am Albis, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1194749, Registre du commerce Zurich, (20)
WERKBAU AG, in Affoltern am Albis, CH-020.4.034.644-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2013, Publ. 7023920).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Rolf, von Schleinikon, in Mettmenstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mörgeli, André, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].