Renseignements sur Stéphanie Mischler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Stéphanie Mischler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006063243, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein Child Care Concept, in Zürich, CHE-114.915.449, Verein (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2015, S.0, Publ. 2356839).
Statutenänderung:
11.04.2024. 11.06.2024.
Zweck neu:
Der Verein Child Care Concept ist ein nicht Gewinn orientierter Verein mit dem gesellschaftlichen und sozialen Zweck, das Kinderbetreuungsangebot für Kinder im Vorschulalter zu fördern, zu Unterstützen und in Zusammenarbeit mit Fachstellen und Partnern weiterzuentwickeln. Zur Förderung regionaler Kinderbetreuungsangebote kann der Verein selbständig oder als deren Trägerschaft Kindertagesstätten betreiben.
Mittel neu:
Mittel: Elternbeiträge gemäss Tagessatz (festgelegt im Betriebsreglement);
Mitgliederbeiträge und Gönner;
Beiträge karitativer Organisationen und Stiftungen;
Bundes, Kantons- und Gemeindesubventionen;
Schenkungen, Vermächtnisse oder andere Zuwendungen. [bisher: Mittel: Elternbeiträge;
Einnahmen aus Beratungs- und Betriebsmandaten für Firmen, Behörden und Private;
Werbeeinnahmen;
Mitgliederbeiträge;
Beiträge karitativer Organisationen und Stiftungen;
Beiträge von Gönnern;
Beiträge aus Veranstaltungen;
Bundes- und Gemeindesubventionen, Schenkungen, Vermächtnisse und andere Zuwendungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rouiller, Martine, von Vuisternens-devant-Romont, in Fribourg, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedi, Janine, von Ilanz/Glion, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ilanz und Castrisch, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Sven, von Hasle (LU), in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mischler, Stéphanie, von Schwarzenburg, in Gebenstorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Numéro de publication: HR01-1005885974, Registre du commerce Zurich, (20)
Kita Kramen GmbH, in Zürich, CHE-131.621.150, Binzmühlestrasse 239, 8046 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Kindertagesstätte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen und geeignet sind, die Entwicklung der Gesellschaft und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Kapitalien verwalten sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Mischler, Stéphanie, von Schwarzenburg, in Gebenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bucher, Sven Martin, von Hasle (LU), in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
René Brunner Treuhand AG (CHE-107.390.027), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR01-1005885975, Registre du commerce Zurich, (20)
Kita Tüchi GmbH, in Zürich, CHE-269.989.162, Binzmühlestrasse 239, 8046 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Kindertagesstätte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen und geeignet sind, die Entwicklung der Gesellschaft und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Kapitalien verwalten sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Mischler, Stéphanie, von Schwarzenburg, in Gebenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bucher, Sven Martin, von Hasle (LU), in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
René Brunner Treuhand AG (CHE-107.390.027), in Zürich, Revisionsstelle.