Renseignements sur Boyanka Mihaylova Mihaleva
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Boyanka Mihaylova Mihaleva
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005221947, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Rausche (Suisse) GmbH, bisher in Cham, CHE-115.094.861, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2114371).
Statutenänderung:
09.06.2021.
Firma neu:
Ein Fall für 2 GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o MKY Group AG, Industriestrasse 28, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich Marketing und damit verwandte Dienstleistungen, sowie das Anbieten entsprechender Schulungen und die Vermittlung von Marketingdienstleistungen sowie anverwandten Dienstleistungen sowohl im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Vertretungen übernehmen, Patente, Marken, Lizenzen und Immaterialgüter erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mihaleva, Boyanka Mihaylova, von Cham, in Cham, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bahaeddine, Salah, von Affoltern am Albis, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vorsitzenden, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Peter, von Untereggen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004961407, Registre du commerce Zoug, (170)
AOT Trading AG, in Steinhausen, CHE-102.020.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stanton, David Peter, britischer Staatsangehöriger, in Founex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mihaleva, Boyanka, von Cham, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Watters, John Douglas, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Rauglaudre, Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004691187, Registre du commerce Zoug, (170)
AOT Trading AG, in Zug, CHE-102.020.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004553183).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasser Heeg, Martin, von Val Müstair, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röllin, Yvonne, von Vitznau und Neuheim, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stainier, Bernard, belgischer Staatsangehöriger, in Saint-Georges-sur-Meuse (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dabet, Swann, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Bruno, von Kriens, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausheer, Iwan, von Cham, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landwehr, Peter, von Eschenbach SG, in Kilchberg ZH, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinez, Roberta, von Emmen, in Emmen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Gunzwil, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
O'Brien, James Patrick, irischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Claudia, von Rafz, in Risch, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Fabian, von Trubschachen, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Escher, Morgan, von Zürich, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peters, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Winkel, Marc Jozef C., belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Collishe, Philip, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mihaleva, Boyanka, von Cham, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittara, Aikaterini, griechische Staatsangehörige, in Menzingen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.