Renseignements sur Horst Melters
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Horst Melters
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Zurich, (20)
GWB Gesellschaft für Wirtschafts- und Bauberatung AG, in E r l e n b a c h Z H, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.1998, S. 5213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melters, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Biasetti, Jacqueline, von Conthey und Vétroz, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melters-Muffler, Irène, von Conthey und Vétroz, in Männedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Zurich, (20)
GWB Gesellschaft für Wirtschafts- und Bauberatung AG, bisher in Baar, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.1995, S. 1819).
Gründungsstatuten:
27.01.1993.
Statutenänderung:
10.07.1998.
Sitz neu:
Erlenbach ZH.
Domizil neu:
Seestrasse 141/143, 8703 Erlenbach.
Zweck:
Technische und wirtschaftliche Betriebs- und Bauplanung sowie Unternehmens- und EDV-Beratung.
Aktienkapital:
CHF250'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF250'000.¬.
Aktien:
250 Inhaberaktien zu CHF1'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre dürfen auch mit eingeschriebenem Brief erfolgen, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegier-Puffer, Regina, von Meilen, in Meilen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melters, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Melters-Muffler, Irène, von Conthey und Vétroz, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Biasetti, Jacqueline, von Conthey und Vétroz, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Männedorf];
Wegier-Keller, Henryk, von Meilen, in Zizers, Revisionsstelle.