Renseignements sur Mauro Melozzi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Mauro Melozzi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005088127, Registre du commerce Lucerne, (100)
micos Engineering GmbH, in Wauwil, CHE-112.381.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alberti, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Melozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Roman, von Einsiedeln, in Wauwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1'329 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Giaccari, Philippe, von Vouvry, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'328 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier, Urs, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'328 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004758227, Registre du commerce Lucerne, (100)
micos Engineering GmbH, in Wauwil, CHE-112.381.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853327).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alberti, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Giaccari, Philippe, von Vouvry, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier, Urs, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Melozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3853327, Registre du commerce Lucerne, (100)
micos Engineering GmbH, in Wauwil, CHE-112.381.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952821).
Statutenänderung:
26.10.2017.
Stammkapital neu:
CHF 398'500.00 [bisher: CHF 293'100.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Roman, von Einsiedeln, in Wauwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Alberti, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Giaccari, Philippe, von Vouvry, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier, Urs, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Melozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 151 Stammanteilen zu je CHF 100.00].