Renseignements sur Giovanni Melina
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Giovanni Melina
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005842299, Registre du commerce Zurich, (20)
Express Shopping GmbH, in Adlikon, CHE-104.753.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2019, Publ. 1004585165).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Yvonne, von Laupen, in Stadel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Roesen, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Stadel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melina, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numéro de publication: 3705675, Registre du commerce Argovie, (400)
Fuel + Convenience GmbH, in Aarau, CHE-114.831.930, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, Publ. 2076549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Polin, Yves, von Winterthur und Zürich, in Dottikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gerber, Verena, von Sumiswald, in Eppenberg-Wöschnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Polin, Denise, von Zürich, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melina, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2353363, Registre du commerce Soleure, (241)
M. Seker GmbH in Liquidation, bisher in Basel, CHE-114.606.037, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2014, Publ. 1524767).
Statutenänderung:
28.08.2015.
Firma neu:
Lumi GmbH.
Sitz neu:
Metzerlen-Mariastein.
Domizil neu:
Döllenring 5, 4116 Metzerlen.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art. Kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. [Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben worden.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].Mit Beschluss vom 28.08.2015 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 19.12.2013 widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2013 aufgelöst.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Melina, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gjergjaj, Anton, von Wyssachen, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.