Giovanni Melina
domicilié à Allschwil, de Italie Mandats actifs: Express Shopping GmbH, PREI GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giovanni Melina" à jour.Vous suivez maintenant "Giovanni Melina".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giovanni Melina" à jour.Vous suivez maintenant "Giovanni Melina".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Giovanni Melina
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Giovanni Melina
Commerce de détail de carburant (stations-service)
Services pour les banques et instituts de crédit
Commerce de détail de carburant (stations-service)
Services pour les banques et instituts de crédit
Personnes privées avec le nom Giovanni Melina
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Giovanni Melina
Numéro de publication: HR02-1005842299, Registre du commerce Zurich, (20)
Express Shopping GmbH, in Adlikon, CHE-104.753.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2019, Publ. 1004585165).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Yvonne, von Laupen, in Stadel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Roesen, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Stadel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melina, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numéro de publication: 3705675, Registre du commerce Argovie, (400)
Fuel + Convenience GmbH, in Aarau, CHE-114.831.930, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, Publ. 2076549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Polin, Yves, von Winterthur und Zürich, in Dottikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gerber, Verena, von Sumiswald, in Eppenberg-Wöschnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Polin, Denise, von Zürich, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melina, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2353363, Registre du commerce Soleure, (241)
M. Seker GmbH in Liquidation, bisher in Basel, CHE-114.606.037, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2014, Publ. 1524767).
Statutenänderung:
28.08.2015.
Firma neu:
Lumi GmbH.
Sitz neu:
Metzerlen-Mariastein.
Domizil neu:
Döllenring 5, 4116 Metzerlen.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art. Kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. [Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben worden.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].Mit Beschluss vom 28.08.2015 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 19.12.2013 widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2013 aufgelöst.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Melina, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gjergjaj, Anton, von Wyssachen, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.