Renseignements sur Morten Frode Meland
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Morten Frode Meland
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1229529, Registre du commerce Zurich, (20)
Capital Edge AG, in Zürich, CHE-114.438.395, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2013, Publ. 1145611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meland, Morten Frode, norwegischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6979122, Registre du commerce Zurich, (20)
Capital Edge AG, in Zürich, CH-020.3.032.778-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6650770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strauss, Alfred, von Baden, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pflüger, Severin Horazius Benedict, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meland, Morten Frode, norwegischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6517896, Registre du commerce Zoug, (170)
Skaalvika AG, bisher in Freienbach, CH-130.3.016.017-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, S. 0, Publ. 6372726).
Gründungsstatuten:
16.08.2010.
Statutenänderung:
27.12.2011, 17.01.2012.
Firma neu:
Ceronova Biosciences Holding AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Reichlin & Hess, Hofstrasse 1A, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen unter anderem in den Bereichen Life Sciences, Pharma und Biotechnologie;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meland, Morten, norwegischer Staatsangehöriger, in Bäch SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanolari, Renzo, von Chur, in Malans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.