Renseignements sur Hans Meinen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Meinen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2938669, Registre du commerce Berne, (36)
Meinen & Partner GmbH, in Heimberg, CHE-108.698.539, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, Publ. 5074648).
Statutenänderung:
28.06.2016.
Firma neu:
Meinen & Partner GmbH, Profil- und Glasbau.
Domizil neu:
Töpferweg 18, 3613 Steffisburg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung sämtlicher Arbeiten im Profil-, Glasbau- und Isolationsbereich. Sie bezweckt ferner Handel mit Baumaterialien und Waren aller Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Bauwesen wie Planung und Begutachtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meinen, Hans, von Spiez, in Gunten (Sigriswil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Bendicht, von Thun, in Goldiwil (Thun), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00;
Schneiter-Wüthrich, Therese, von Trub und Thun, in Goldiwil (Thun), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 801168, Registre du commerce Berne, (36)
Meinen & Partner GmbH, in Heimberg, Bearbeiten von Metall etc. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 03.12.1997, S. 8718).
Statutenänderung:
21.11.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebsamen, Ernst, von Sternenberg, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meinen, Hans, von Spiez, in Gunten (Sigriswil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 100'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.--].