Renseignements sur Sonja Meier-Schneider
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sonja Meier-Schneider
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005025139, Registre du commerce Zurich, (20)
Bowling West AG, in Oetwil an der Limmat, CHE-107.504.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, S.0, Publ. 3616407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Arnold, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Martial, von Gebenstorf, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oetwil an der Limmat, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Meier-Schneider, Sonja, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4095911, Registre du commerce Zurich, (20)
Gambler's Pub GmbH, in Oetwil an der Limmat, CHE-103.009.848, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, Publ. 6568286).
Statutenänderung:
28.02.2018.
Firma neu:
Gambler's Pub GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.02.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Colette, von Zürich, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift, ;
Meier, Martial, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Arnold, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Meier-Schneider, Sonja, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Petralia, Salvatore, von Baden, in Baden, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4044905, Registre du commerce Argovie, (400)
Restaurant Bowling Baregg GmbH, in Baden, CHE-114.979.372, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 11.10.2012, Publ. 6885484).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Martial, von Gebenstorf, in Würenlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Oberrohrdorf, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ];
Meier, Arnold, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier-Schneider, Sonja, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00].