Renseignements sur Martial Meier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martial Meier
Dernières notifications FOSC pour Martial Meier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005025266, Registre du commerce Zurich, (20)
Restaurant Bowling West GmbH, in Oetwil an der Limmat, CHE-108.267.174, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2018, Publ. 4016915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Arnold, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Martial, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ];
Beer, Colette, von Zürich, in Geroldswil, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005025139, Registre du commerce Zurich, (20)
Bowling West AG, in Oetwil an der Limmat, CHE-107.504.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, S.0, Publ. 3616407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Arnold, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Martial, von Gebenstorf, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oetwil an der Limmat, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Meier-Schneider, Sonja, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4095911, Registre du commerce Zurich, (20)
Gambler's Pub GmbH, in Oetwil an der Limmat, CHE-103.009.848, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, Publ. 6568286).
Statutenänderung:
28.02.2018.
Firma neu:
Gambler's Pub GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.02.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Colette, von Zürich, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift, ;
Meier, Martial, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Arnold, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Meier-Schneider, Sonja, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Petralia, Salvatore, von Baden, in Baden, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.