Renseignements sur Markus Meier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Meier
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Meier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2447241, Registre du commerce Argovie, (400)
Gebr. Meier AG, Metallbau, Othmarsingen, in Othmarsingen, CHE-101.300.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009, Publ. 5061702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Daniel, von Oberrüti, in Hägglingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trösch, Andreas, von Thunstetten, in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier-Cotti, Regula , von Oberrüti, in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Oberrüti, in Habsburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Othmarsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3393022, Registre du commerce Argovie, (400)
Gebr. Meier AG, Metallbau, Brunegg, bisher in Brunegg, CH-400.3.000.924-0, Ausführung sämtlicher Metallbauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2003, S. 1, Publ. 1019372).
Statutenänderung:
12.05.2006.
Firma neu:
Gebr. Meier AG, Metallbau, Othmarsingen.
Sitz neu:
Othmarsingen.
Domizil neu:
Ahornweg 12, 5504 Othmarsingen.
Zweck neu:
Ausführung sämtlicher Metallbauarbeiten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke, Urheberrechte, Lizenzen, Wertschriften und Edelmetalle erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Markus, von Oberrüti, in Othmarsingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sirnach].
Registre du commerce Argovie, (400)
Gebr. Meier AG, Metallbau, Brunegg, in B r u n e g g , Ausführung sämtlicher Metallbauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.1994, S. 2384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Pius, von Oberrüti, in Habsburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
von Ah, Arnold, von Sachseln, in Brunegg, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Daniel, von Oberrüti, in Hägglingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meier, Markus, von Oberrüti, in Sirnach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.