Renseignements sur Edwin Meier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Edwin Meier
Dernières notifications FOSC pour Edwin Meier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Argovie, (400)
Caltronic GmbH, in Möriken-Wildegg, Betrieb eines Planungsbüros für Haustechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 03.10.1996, S. 6006).
Statutenänderung:
29.04.1998.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Stephan, von Hermetschwil-Staffeln, in Hermetschwil-Staffeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF17'000.¬.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossert, Daniel, von Altbüron, in Hägglingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF25'000.¬ [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF16'000.¬];
Meier, Edwin, von Waltenschwil, in Waltenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF25'000.¬ [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF17'000.¬].
Registre du commerce Argovie, (400)
Caltronic GmbH, in Möriken-Wildegg, Betrieb eines Planungsbüros für Haustechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.173 vom 7.9.1994, S.4982).
Statutenänderung:
5.9.1996.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Edwin, von Waltenschwil, in Waltenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von Fr.17000 (bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.25000);
Stöckli, Stephan, von Hermetschwil-Staffeln, in Hermetschwil-Staffeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von Fr.17000 (bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.25000);
Bossert, Daniel, von Altbüron, in Hägglingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von Fr.16000.
Registre du commerce Argovie, (400)
Caltronic GmbH, in Möriken-Wildegg , Bruggerstrasse 11, 5103 Wildegg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.8.1994.
Zweck:
Betrieb eines Planungsbüros für Haustechnik;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Finanzierungen aller Art tätigen.
Stammkapital:
Fr.50000.
Liberierung:
Fr.50000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Meier, Edwin, von Waltenschwil, in Waltenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.25000;
Stöckli, Stephan, von Hermetschwil-Staffeln, in Hermetschwil-Staffeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.25000.