Renseignements sur Beatrix Meier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Beatrix Meier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005255486, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Schachenmann + Co. AG, in Basel, CHE-105.814.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005209973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erbe, Marvin, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Schlierbach (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Beatrix, von Hedingen, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempf, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004479460, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Trägerverein Arbeitslosen-Treff - TAT, in Binningen, CHE-109.255.831, Verein (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2016, Publ. 3005599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Peter, von Flühli, in Bottmingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Beatrice, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strondl, Brigitte, von Binningen, in Binningen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Beatrix, von Hedingen, in Binningen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vögtli, Markus, von Hochwald, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2427065, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Trägerverein Arbeitslosen-Treff - TAT, in Binningen, CHE-109.255.831, Hauptstrasse 38, 4102 Binningen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
25.03.1997, 17.05.1999, 21.03.2001, 03.04.2008, 25.11.2010, 09.04.2013.
Zweck:
Der Verein hat den Zweck, in Binningen und in den Gemeinden beider Basel, Angebote für die berufliche Eingliederung von Erwerbslosen zu schaffen;
Erwerbslose - in Zusammenarbeit mit Behörden und anderen Organisationen - eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen;
nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe durch Betreuung und Beratung die Autonomie von Erwerbslosen zu fördern;
Erwerbslose im Umgang mit Behörden, Institutionen und Arbeitgebern zu unterstützen;
in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für die Probleme der Arbeitslosigkeit zu wecken und neue, unkonventionelle Lösungsansätze zu entwickeln.
Mittel:
Mitgliederbeiträge;
Spenden, Legate und andere Zuwendungen;
Beiträge der öffentlichen Hand;
Erträge aus vereinseigenen Geschäftsbetrieben und anderen Vereinsaktivitäten;
Erträge aus dem Vereinsvermögen.
Eingetragene Personen:
Stalder, Peter, von Flühli, in Bottmingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strondl, Brigitte, von Binningen, in Binningen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Beatrix, von Hedingen, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vallejo, Corinne, von Liestal, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duchoslav Streckeisen, Iva, von Birwinken, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.