Renseignements sur Dr. Markus Vögtli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Markus Vögtli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005106768, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Spitex Birsfelden GmbH, in Birsfelden, CHE-255.371.688, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2017, Publ. 3261695).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögtli, Markus, von Hochwald, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chavanne, Liliane, von Porrentruy, in Basel, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004984347, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
TAT - Trägerverein Arbeitslosentreff, in Binningen, CHE-109.255.831, Verein (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004483130).
Domizil neu:
c/o Brigitte Strondl, Bündtenweg 33, 4102 Binningen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögtli, Markus, von Hochwald, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duchoslav Streckeisen, Iva, von Birwinken, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004929618, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Hard-Apotheke Dr. Markus Vögtli AG, in Birsfelden, CHE-113.684.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689603).
Statutenänderung:
26.05.2020.
Firma neu:
Hard-Apotheke AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögtli, Markus, von Hochwald, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troitino, Vesna, von Muttenz, in Birsfelden, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.