Renseignements sur Seamus McHugh
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Seamus McHugh
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2682827, Registre du commerce Zoug, (170)
AURVA SA, in Baar, CHE-112.313.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, Publ. 1278367).
Firma neu:
AURVA SA en liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(AURVA Ltd in liquidation) (AURVA AG in Liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.01.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Märki, Martin, von Küsnacht ZH, in Männedorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McHugh, Seamus, irischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KBT Revisions AG, Zweigniederlassung Baar (CHE-365.026.377), in Baar, Liquidatorin;
PKF Wirtschaftsprüfung AG (CHE-102.157.989), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PKF Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.004.255-8)].
Numéro de publication: 6954770, Registre du commerce Zoug, (170)
AURVA SA, in Baar, CH-660.0.757.005-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2012, Publ. 6698848).
Statutenänderung:
05.11.2012.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saldor Revisions GmbH (CH-020.4.001.178-6), in Fehraltorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McHugh, Seamus, irischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mc Hugh, James Patrick, genannt Seamus, in Zollikon];
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CH-020.9.002.906-3), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6210816, Registre du commerce Zoug, (170)
Finnstarr GmbH, in Baar, CH-170.4.008.745-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2009, S. 24, Publ. 5005886).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McHugh, Seamus, irischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
FIONNOEL AG (CH-170.3.025.918-9), in Baar, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].