Renseignements sur Hans Mayer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Mayer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4478186, Registre du commerce Zurich, (20)
OPTEL GmbH, in Uster, CH-020.4.028.100-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2006, S. 19, Publ. 3242954). Eintragung von Amtes wegen..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Hans, von Winterthur, in Uster, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4478184, Registre du commerce Zurich, (20)
OPTECO Trading GmbH, in Uster, CH-020.4.025.648-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2002, S. 16, Publ. 628978). Eintragung von Amtes wegen..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Hans, von Winterthur, in Uster, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3242954, Registre du commerce Zurich, (20)
Club Butterfly GmbH, in Uster, CH-020.4.028.100-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2004, S. 19, Publ. 2189850).
Statutenänderung:
2.02.2006.
Firma neu:
OPTEL GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(OPTEL Ltd liab. Co).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Marketing- und Beratungsdienstleistungen für andere Unternehmungen;
Export und Import von, sowie Handel mit optischen Gläsern, optischen und elektronischen Komponenten und Geräte;
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von technischen Gütern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arsic, Natasa, serbisch-montenegrinische Staatsangehörige, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Hans, von Winterthur, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--].