Renseignements sur Jürg Mathys
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Mathys
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3372017, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Pacific International Holding AG, in Basel, CHE-101.191.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2248735).
Domizil neu:
c/o Treyer Treuhand AG , Lautengartenstr. 14, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Jürg, von Eriswil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treyer, Mathias, von Herznach, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1597921, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
DWT International AG, in Basel, CHE-110.639.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 10, Publ. 5081364).
Domizil neu:
c/o Treyer Treuhand AG, Lautengartenstr. 14, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Jürg, von Eriswil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piavska, Ganna, deutsche Staatsangehörige, in Pregassona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1417069, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Rasta AG, in Basel, CHE-105.387.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2007, S. 6, Publ. 3964378).
Firma neu:
Rasta AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.03.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Jürg, von Eriswil, in Basel, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].