Renseignements sur Vincent Romain Joseph Martinez
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Vincent Romain Joseph Martinez
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005510883, Registre du commerce Zurich, (20)
Nanoleq AG, in Rümlang, CHE-195.398.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Luca Daniele, von Villigen, in Olten, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halbherr, Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martinez, Vincent Romain Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weydert, Serge Alain, von Melchnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauffer, Flurin Samuel, von Eggiwil, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: HR02-1005461169, Registre du commerce Zurich, (20)
Nanoleq AG, in Rümlang, CHE-195.398.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358414).
Statutenänderung:
14.04.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 186'992.50 [bisher: CHF 179'293.20].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 186'992.50 [bisher: CHF 179'293.20].
Aktien neu:
896'842 Namenaktien zu CHF 0.10, 234'300 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed), 205'656 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1) und 533'127 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2) [bisher: 234'300 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed), 896'842 Namenaktien zu CHF 0.10, 456'134 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2) und 205'656 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.12.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halbherr, Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martinez, Vincent Romain Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004476275, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 35'216 vom 02.10.2018 nanoleq AG, in Zürich, CHE-195.398.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, Vincent Romain Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hirt, Luca Daniele, von Villigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].