Vincent Romain Joseph Martinez
domicilié à Zürich, de France Mandats actifs: Nanoleq AG Connecté à: Serge Alain Weydert, Flurin Samuel Stauffer, Michael Roland Sven Halbherr Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincent Romain Joseph Martinez" à jour.Vous suivez maintenant "Vincent Romain Joseph Martinez".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincent Romain Joseph Martinez" à jour.Vous suivez maintenant "Vincent Romain Joseph Martinez".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Vincent Romain Joseph Martinez
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Vincent Romain Joseph Martinez
Fabrication d'autres produits
Fabrication d'autres produits
Personnes privées avec le nom Vincent Romain Joseph Martinez
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Vincent Romain Joseph Martinez
Numéro de publication: HR02-1005510883, Registre du commerce Zurich, (20)
Nanoleq AG, in Rümlang, CHE-195.398.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Luca Daniele, von Villigen, in Olten, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halbherr, Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martinez, Vincent Romain Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weydert, Serge Alain, von Melchnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauffer, Flurin Samuel, von Eggiwil, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: HR02-1005461169, Registre du commerce Zurich, (20)
Nanoleq AG, in Rümlang, CHE-195.398.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358414).
Statutenänderung:
14.04.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 186'992.50 [bisher: CHF 179'293.20].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 186'992.50 [bisher: CHF 179'293.20].
Aktien neu:
896'842 Namenaktien zu CHF 0.10, 234'300 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed), 205'656 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1) und 533'127 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2) [bisher: 234'300 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed), 896'842 Namenaktien zu CHF 0.10, 456'134 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2) und 205'656 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.12.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halbherr, Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martinez, Vincent Romain Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004476275, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 35'216 vom 02.10.2018 nanoleq AG, in Zürich, CHE-195.398.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, Vincent Romain Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hirt, Luca Daniele, von Villigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].