Renseignements sur Sonja Martinez-Beyeler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Sonja Martinez-Beyeler
Numéro de publication: HR02-1005263371, Registre du commerce Berne, (36)
Cima Group Sàrl, à Biel/Bienne, CHE-242.285.424, société à responsabilité limitée (No. FOSC 63 du 31.03.2021, Publ. 1005138203).
Modification des statuts:
15.07.2021.
Nouvelle adresse:
Boulevard des Sports 18-20, 2504 Biel/Bienne.
Nouveau capital social:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 70'000.00].
Inscription ou modification de personne(s):
Gindroz, Mariangela Edith, de Montpreveyres, à Biel/Bienne, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 35 parts sociales de CHF 1'000.00];
Martinez-Beyeler, Sonja, de Guggisberg, à Biel/Bienne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 35 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005138203, Registre du commerce Berne, (36)
Cima Group Sàrl, à Biel/Bienne, CHE-242.285.424, société à responsabilité limitée (No. FOSC 34 du 18.02.2021, Publ. 1005104118).
Modification des statuts:
18.03.2021.
Nouveau capital social:
CHF 70'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
Inscription ou modification de personne(s):
Gindroz, Mariangela Edith, de Montpreveyres, à Biel/Bienne, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 35 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00];
Martinez-Beyeler, Sonja, de Guggisberg, à Biel/Bienne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 35 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005104118, Registre du commerce Berne, (36)
Cima Group Sàrl, à Biel/Bienne, CHE-242.285.424, société à responsabilité limitée (No. FOSC 220 du 11.11.2020, Publ. 1005019978).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ciccolepre, Eugenio, ressortissant italien, à Péry (Péry-La Heutte), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Martinez-Beyeler, Sonja, de Guggisberg, à Biel/Bienne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.