Renseignements sur Susanna Marending
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Susanna Marending
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3415501, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stern Betriebs GmbH, in Greppen, CHE-112.844.784, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2010, Publ. 5905652).
Statutenänderung:
09.03.2017.
Firma neu:
Glasone Vertriebs GmbH.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Schlösslihalde 15c, 6006 Luzern.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen und Handel im Baugewerbe;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss den beiden Sacheinlageverträgen vom 24.03.2006 übernimmt die Gesellschaft von Lorenz Gadient, von Trimmis, in Aarau, Vermögenswerte im Gesamtwert von CHF 20'000.-- und zum Gesamtpreis von CHF 15'000.--, und von Susanna Marending, von Attiswil, in Greppen, einen Vermögenswert im Wert von CHF 6'300.-- und zum Preis von CHF 5'000.--, welche Beträge voll an das Stammkapital angerechnet werden.]. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marending, Susanna, von Attiswil, in Greppen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Leo, von Rain, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5905652, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stern Betriebs GmbH, in Weggis, CH-100.4.786.285-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 13, Publ. 5044256).
Statutenänderung:
02.11.2010.
Sitz neu:
Greppen.
Domizil neu:
Lohrihof 1, 6404 Greppen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gadient, Lorenz, von Trimmis, in Greppen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marending, Susanna, von Attiswil, in Greppen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5044256, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stern Betriebs GmbH, in Weggis, CH-100.4.786.285-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2006, S. 9, Publ. 3532456).
Statutenänderung:
29.04.2009. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Hansjörg, von Unterramsern, in Suhr, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marending, Susanna, von Attiswil, in Greppen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 11'000.--].