Renseignements sur Christa Malorny
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christa Malorny
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2049179, Registre du commerce Zurich, (20)
Zürcher Blumenbörse Genossenschaft, in Wangen-Brüttisellen, CHE-107.819.734, Genossenschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1901019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malorny, Christa, von Bühler, in Triesen (LI), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Eveline Ruth, von Noflen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5761250, Registre du commerce Zurich, (20)
Zürcher Blumenbörse Genossenschaft, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.5.900.749-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2009, S. 28, Publ. 5318546).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Oordt, Thomas, von Grindelwald, in Stäfa, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Paul, von Reinach AG, in Lengnau AG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Balz, von Meilen und Uster, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Anton, von Sarmenstorf und Jonen, in Altwis, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Peter, von Grosswangen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zulauf, Christian, von Schinznach Dorf, in Auenstein, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Schinznach-Dorf, Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Hüssy, Peter, von Safenwil, in Pfäffikon, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Eigensatz, Josef, von Reiden, in Reiden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Malorny, Christa, von Bühler, in Triesen (LI), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mensch, Roland, von Allschwil, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Speck, Pascal, von Zug, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2318738, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Zürcher Blumen-Börse, in Oberengstringen, In gemeinsamer Selbsthilfe den Handel mit Schnittblumen, Pflanzen und anderen gärtnerischen Erzeugnissen ihrer Mitglieder aber auch Dritter zu fördern, Genossenschaft (SHAB Nr. 112 vom 16.06.2003, S. 30, Publ. 1034698).
Statutenänderung:
26.02.2004.
Pflichten neu:
Jeder neue Genossenschafter hat ein Eintrittsgeld zu entrichten, deren Höhe von der Generalversammlung bestimmt wird. Sodann hat jeder Genossenschafter mindestens einen Anteilschein zu übernehmen. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen.] [gestrichen: Pflichten: Neu beitretende Genossenschafter sind zur Entrichtung eines Eintrittsgeldes von nicht mehr als dem vierfachen Betrag der vom Genossenschafter zu übernehmenden Anteilscheinen verpflichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Walter, von Gaiserwald, in Wettingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Anton, von Sarmenstorf und Jonen, in Altwis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Malorny, Christa, von Bühler, in Triesen (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fitze, Christa, in Pfäffikon];
Hüssy, Peter, von Safenwil, in Pfäffikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zulauf, Christian, von Schinznach-Dorf, in Schinznach-Dorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.