Renseignements sur Dirk Maier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dirk Maier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004983544, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung MBF, in Stein (AG), CHE-109.294.848, Stiftung (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004704350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun Klemm, Ursula, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sattler, Brigitte, von Urnäsch, in Wölflinswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maier, Dirk, von Trachselwald, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnegg, Jean-Paul, von Zäziwil, in Aarburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Hans Albert, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Däppen, Sandra, von Kaufdorf, in Frick, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schreiber, Kathrin, von Ziefen, in Lupfig, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gruchola, Zbigniew, von Mumpf, in Laufenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Urs, von Basel, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3772783, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung MBF, in Stein (AG), CHE-109.294.848, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2017, Publ. 3438575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinnenberger, Katharina Anna, deutsche Staatsangehörige, in Wehr (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäuble, Agnes, von Mumpf, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maier, Dirk, von Trachselwald, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5730788, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Tagesfamilien Oberes Baselbiet, in Liestal, CH-280.6.013.122-3, Rathausstrasse 49, 4410 Liestal, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
24.10.1984, 9.04.2003.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Vermittlung und die vertragliche Regelung von Betreuungsplätzen für Kinder und Jugendliche in Tagesfamilien sowie die Zusammenarbeit mit und Beratung von Tagesfamilien und abgebenden Eltern. Zur Erfüllung des Hauptzweckes kann der Verein mit Kinderkrippen zusammenarbeiten. Der Verein kann sich zur Förderung des Vereinszweckes Verbänden und/oder anderen Vereienen anschliessen. Der Verein ist gemeinnützig und politisch und konfessionell neutral.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Spenden, Vermittlungsgebühren, Elternentschädigungen, Einnahmen aus Vereinsaktivitäten, Beiträge öffentlicher Haushalte und Vermögenserträge.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von mindestens 3 Mitgliedern und Rechnungsrevisoren.
Eingetragene Personen:
Oberli, Markus, von Lützelflüh, in Sissach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albietz, Barbara, von Schaffhausen, in Sissach, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohli, Alfred, von Guggisberg, in Rickenbach BL, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Gelterkinden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Füeg, Heinz Georg, von Gänsbrunnen, in Muttenz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.