Renseignements sur Stefan Maglia
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Maglia
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6324712, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein Dorfladen Lindau, in Lindau, CH-020.6.000.677-4, Verein (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2011, S. 26, Publ. 6045646).
Name neu:
Verein Dorfladen Lindau in Liquidation.
Liquidationsadresse:
c/o Ulrich Isler, Lagerhausstrasse 3, Postfach 1984, 8401 Winterthur. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.07.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Dora, von Madiswil, in Illnau-Effretikon, Präsidentin des Vorstandes und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isler, Ulrich, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Vorstandes und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maglia, Stefan, von Zürich, in Lindau, Mitglied des Vorstandes und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6045646, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein Dorfladen Lindau, in Lindau, CH-020.6.000.677-4, Verein (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2009, S. 25, Publ. 5274926).
Domizil neu:
Lättenstrasse 2, 8315 Lindau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Bruno, von Obfelden, in Lindau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zopfi, Claudia, von Schwanden GL und Pizy, in Lindau, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochstrasser, Danielle, von Hägglingen und Zürich, in Lindau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gadola, Carmen, von Wald ZH, in Lindau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann-Lingwood, Bettina, von Illnau-Effretikon, in Lindau, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Dora, von Madiswil, in Illnau-Effretikon, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Ulrich, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maglia, Stefan, von Zürich, in Lindau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2602000, Registre du commerce Zurich, (20)
Geomechanik AG, in Lindau, CH-020.3.024.142-6, Dienstleistungen im geologischen, geophysischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2001, S. 709).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maglia-Arm, Marion, von Langnau im Emmental, in Lindau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villoz, Michel André, von Plagne, in Volketswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss Unternehmensberatung, in Altendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maglia, Stefan, von Zürich, in Lindau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leemann, Patrick, von Arni BE, in Lindau, Revisionsstelle.