Renseignements sur Esther Mäusli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Esther Mäusli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005759843, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern, in Bern, CHE-110.202.422, Stiftung (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005567744).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Veronika, von Fahrni, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäusli, Esther, von Grosshöchstetten, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004502231, Registre du commerce Berne, (36)
Debrunner Acifer Bläsi AG, in Bern, CHE-101.793.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289443).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäusli, Esther, von Grosshöchstetten, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3499781, Registre du commerce Berne, (36)
Personalfürsorgestiftung der Bläsi AG, in Bern, CHE-109.765.262, Stiftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016, Publ. 3110623).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Bläsi AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 15.03.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietziker, Philippe Léon, von Eschenbach (SG), in Oberuzwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hess, Martin Kurt Dr., von Märstetten, in St. Gallen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mäusli, Esther, von Grosshöchstetten, in Thun, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].