Renseignements sur Rolf Mäder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Rolf Mäder
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Mäder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004826949, Registre du commerce Berne, (36)
Modernlight Production AG, in Bern, CHE-106.296.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2015, S.0, Publ. 2377723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Rolf, von Ried bei Kerzers, in Albligen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guil, José-Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Guil Pichardo, Larissa Alexandra, spanische Staatsangehörige, in Boll (Vechigen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Höllwarth, Anne-Kristin, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1754769, Registre du commerce Berne, (36)
Planwerk4 AG, in Köniz, CHE-112.313.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2014, Publ. 1568053).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Rolf, von Ried bei Kerzers, in Albligen (Schwarzenburg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3845324, Registre du commerce Berne, (36)
Modernlight MLT AG, bisher in Köniz, CH-035.4.012.038-5, Event Management und Multimediaproduktionen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2006, S. 3, Publ. 3663076).
Statutenänderung:
5.03.2007.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 15.12.2006 auf die neu gegründete Modernlight Projects AG, in Köniz (CH-035.3.037.100-3), und die neu gegründete Metazona AG, in Köniz (CH-035.037.101-9), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 200'000.-- herabgesetzt.
Firma neu:
Modernlight Production AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Modernlight Production SA) (Modernlight Production Ltd).
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Güterstrasse 11, 3008 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Bereich der ausführenden Produktion von Events (Montage temporärer Bauten) und vermietet bzw. verkauft entsprechendes Equipment (Licht-, Audio-, Bild- und Bühnentechnik). Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen und finanziellen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem vorerwähnten Gesellschaftszweck zusammenhängen, sowie alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 300'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
1'900 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 10.-- und 810 Namenstammaktien zu CHF 100.-- [bisher: 3'000 Namenaktien zu CHF 100.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Rolf, von Ried bei Kerzers, in Albligen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni, Nicole, von Oberwil BL, in Laupen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.