Renseignements sur Philipp Mäder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Philipp Mäder
Participations
Dernières notifications FOSC pour Philipp Mäder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004547236, Registre du commerce Zurich, (20)
Lerch AG, in Mönchaltorf, CHE-103.768.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1961809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Liliane, von Zürich und Mönchaltorf, in Möchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preisig, Stefan, von Herisau, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Philipp, von Basel, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4295229, Registre du commerce Zurich, (20)
RSF Elektronik AG, in Schwerzenbach, CHE-107.922.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3906703).
Firma neu:
RSF Elektronik AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2018 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 04.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Philipp, von Basel, in Männedorf, Geschäftsführer, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gossauer, Eugen, von Zürich, in Hombrechtikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5834656, Registre du commerce Zurich, (20)
RSF Elektronik AG, in Schwerzenbach, CH-020.3.903.161-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2010, S. 25, Publ. 5827216).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Philipp, von Basel, in Männedorf, Geschäftsführer und Direktor, mit Einzelunterschrift.