Renseignements sur André Mächler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour André Mächler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6607364, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein La Rocca Ministries, in Hombrechtikon, CH-020.6.001.326-3, Verein (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, S. 26, Publ. 5330404).
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermuth, Jürg, von Signau, in Hombrechtikon, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler, André, von Wangen SZ, in Bubikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Daniel, von Bäretswil, in Hombrechtikon, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5963970, Registre du commerce Zurich, (20)
André Mächler Kundenschreiner GmbH, in Bubikon, CH-020.4.033.803-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2009, S. 28, Publ. 4847974).
Statutenänderung:
20.12.2010.
Sitz neu:
Dürnten.
Domizil neu:
Eschenbergweg 3, 8635 Dürnten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, André, von Wangen SZ, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 21'000.00 [bisher:in Bubikon];
Mächler-Davalos Carrasco, Tanya, von Wangen SZ, in Dürnten, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher:Mächler-Davalos Carrasco, Tanja, in Bubikon].
Numéro de publication: 5330404, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein La Rocca Ministries, in Hombrechtikon, CH-020.6.001.326-3, c/o Max Streuli, Kurzweg 8, 8634 Hombrechtikon, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
21.09.2009.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Ausbreitung des Evangeliums von Jesus Christus gemäss der Bibel im In- und Ausland. Schulung, karitative Aktivitäten (Hilfe an armen, bedürftigen und benachteiligten Menschen), Ausübung und Förderung von Kunst und Kultur und anderen Aktivitäten werden dabei im Mittelpunkt stehen. Dazu wird die Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Organisationen gesucht. Es werden unter anderem Orte der Begegnung geschaffen, die natürlichen oder juristischen Personen national und international zugute kommen. Diese Orte werden benutzt für Zusammenkünfte, Schulungen, Verteilung von Hilfsgütern, Jugendarbeit, Ausübung von Künsten, kulturelle Veranstaltungen (Aufzählung nicht abschliessend). Darüber hinaus wird international mit gleichgesinnten Personen und Organisationen eine Vernetzung und Zusammenarbeit gepflegt. Der Verein kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, mieten, leasen, belasten, veräussern und verwalten. Der Verein verfolgt ausschliesslich religiöse, karitative, gemeinnützige und kulturelle Zwecke im In- und Ausland. Er ist nicht gewinnorientiert und verschafft den Mitgliedern keinerlei Vermögensvorteile.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, freiwillige Zuwendungen von Mitgliedern, Dritten (Gönner, private oder juristische Personen, Organisationen) sowie Spenden.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens drei Personen, Rechnungsrevisor.
Eingetragene Personen:
Streuli, Max, von Zollikon, in Hombrechtikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Peter, von Kienberg, in Hombrechtikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wermuth, Jürg, von Signau, in Hombrechtikon, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Billeter, Klara genannt Claire, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
King, Mark William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rocchetta Tanaro AT (IT), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler, André, von Wangen SZ, in Bubikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.