Renseignements sur Petra Patricia Lutz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Petra Patricia Lutz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005698903, Registre du commerce Argovie, (400)
Bad und Sicherheit GmbH, in Brugg, CHE-191.036.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2022, Publ. 1005417104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richard, Alain, von Mont-Vully, in Mont-Vully, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Petra Patricia, von Appenzell, in Brugg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005483218, Registre du commerce Argovie, (400)
Projektbearbeitung Lutz, bisher in Mont-Vully, CHE-200.379.338, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021).
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Aarauerstrasse 56, 5116 Schinznach Bad.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Petra Patricia, von Appenzell, in Brugg, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Givisiez].
Numéro de publication: HR02-1005417104, Registre du commerce Argovie, (400)
Bad und Sicherheit GmbH, bisher in Mont-Vully, CHE-191.036.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2021).
Statutenänderung:
26.01.2022.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Aegertenstrasse 7, 5200 Brugg AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Petra Patricia, von Appenzell, in Brugg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Windisch].