Renseignements sur Erwin Johann Lustenberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Erwin Johann Lustenberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005431265, Registre du commerce Lucerne, (100)
Skiliftgenossenschaft Hübeli, in Hergiswil bei Willisau, CHE-102.221.179, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2019, Publ. 1004567439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid-Bühler, Sandra, von Hergiswil bei Willisau, Aesch LU und Rickenbach LU, in Aesch LU, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lustenberger, Erwin Johann, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Patrick, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unternährer, Simon, von Hergiswil bei Willisau und Wolhusen, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6631966, Registre du commerce Lucerne, (100)
Skiliftgenossenschaft Hübeli, in Hergiswil bei Willisau, CH-100.5.013.282-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.1995, S. 2465).
Statutenänderung:
09.11.2009.
Domizil neu:
c/o Walter Grüter, Bachhalde 19, 6133 Hergiswil bei Willisau.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich deren Vermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Vorstand: 5 - 7 Mitglieder]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 06.02.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birrer, Alois, von Hergiswil b. Willisau, in Hergiswil b. Willisau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felder, Fritz, von Hergiswil b. Willisau und Romoos, in Hergiswil b. Willisau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Markus, von Hergiswil b. Willisau, in Hergiswil b. Willisau, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krummenacher, Armin, von Escholzmatt, in Hergiswil b. Willisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Walter, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hergiswil b. Willisau, Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burri, Werner, von Hergiswil bei Willisau und Werthenstein, in Hergiswil bei Willisau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Malters, in Hergiswil b. Willisau, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thalmann-Kunz, Martha, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Thalmann, Martha, in Hergiswil b. Willisau, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid-Bühler, Sandra, von Hergiswil bei Willisau, Aesch LU und Rickenbach LU, in Aesch LU, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lustenberger, Erwin Johann, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rölli, Bruno, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Timo, von Sumiswald, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.