Renseignements sur Walter Lüssi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Walter Lüssi
Dernières notifications FOSC pour Walter Lüssi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6199602, Registre du commerce Berne, (36)
Lüssi Ingenieure GmbH, in Langnau im Emmental, CH-053.4.004.165-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 25.11.2003, S. 3, Publ. 1275418).
Statutenänderung:
01.06.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Ausführen von Bauingenieurarbeiten und Beratungen jeder Art, den An- und Verkauf von Grundstücken, deren Überbauung und Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 01.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilling, Albert, von Landschlacht (Gemeinde Münsterlingen), in Konolfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüssi, Walter, von Wila, in Langnau im Emmental, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rüderswil und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Lüssi-Regi, Annina, von Wila, in Langnau im Emmental, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rüderswil und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 3249776, Registre du commerce Berne, (36)
BHG, Bau-AG für Handwerk und Gewerbe, in Langnau im Emmental, CH-053.3.007.449-7, Förderung von Handwerk und Gewerbe, insbesondere durch Erwerb, Erschliessung und Ueberbauung von Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.1999, S. 7385).
Statutenänderung:
8.02.2006.
Firma neu:
Dorfberg AG.
Domizil neu:
c/o Reto und Susanne Kölbli, Dorfberg 554, 3550 Langnau i.E.
Zweck neu:
Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften, insbesondere der Grundstücke Langnau-Grundbuchblatt Nrn. 477, 3236, 3669 und 3698 auf dem Dorfberg in Langnau im Emmental. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz errichten sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birkhäuser, Walter, von Basel, in Langnau im Emmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüssi, Walter, von Wila, in Rüderswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wartmann, Heinz, von Bauma, in Langnau im Emmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wittwer, Friedrich, von Trub, in Langnau im Emmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenz, Anton, von Biglen und Arni BE, in Langnau im Emmental, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlapbach, Walter, von Belp, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Hannes, von Trub, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kölbli, Reto, von Küsnacht ZH und Schänis, in Langnau im Emmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kölbli, Susanne, von Küsnacht ZH und Schänis und Uitikon, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3160990, Registre du commerce Berne, (36)
Baugenossenschaft Sonnrain, in Bern, CH-035.5.001.389-3, Preisgünstiger, gemeinnütziger Wohnungsbau, im Sinne des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.1998, S. 7066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Remund, Rudolf, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüssi, Walter, von Wila, in Zollbrück, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Kurt, von Bolligen, in Münchenbuchsee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michel, Andreas, von Brienz BE, in Brienz BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läderach, Erich, von Worb, in Heimberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.