Renseignements sur Hektor Luder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hektor Luder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005847755, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Interessengemeinschaft Orgakomp AG, in Läufelfingen, CHE-101.016.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2019, Publ. 1004564484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Hektor, von Buckten und Höchstetten, in Buckten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Lukas, von Huttwil, in Häfelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004552219, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Luder + Partner, Pferde- und Kleintierpraxis AG, in Oberwil (BL), CHE-115.317.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2017, Publ. 3817277).
Statutenänderung:
20.12.2018.
Firma neu:
VETCARE, Pferde- und Kleintierpraxis AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Hektor, von Buckten, in Buckten, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gall, Maria Katharina, von Schöftland, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudolf, Olivia Veronika, von Buckten, in Buckten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gall, Moritz, von Schöftland, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castella-Studer, Dr. Simone, von Wittnau, in Burgistein, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberdiessbach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frey, Dr. Renate, deutsche Staatsangehörige, in Leymen (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imhasly Schmid, Dr. Alexandra, von Lax, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3769971, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Luder + Partner, Pferde- und Kleintierpraxis AG, in Oberwil (BL), CHE-115.317.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2016, Publ. 3128277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Patric, von Buckten und Höchstetten, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luder, Hektor, von Buckten, in Buckten, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gall, Maria Katharina, von Schöftland, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudolf, Olivia Veronika, von Buckten, in Buckten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gall, Moritz, von Schöftland, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urs Baumann & Partner AG (CHE-105.607.486), in Reinach (BL), Revisionsstelle [bisher: Urs Baumann + Partner AG (CHE-105.607.486)].