Renseignements sur Interessengemeinschaft Orgakomp AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Interessengemeinschaft Orgakomp AG
- Interessengemeinschaft Orgakomp AG avec son siège à Läufelfingen est une Société anonyme du domaine «Collecte, traitement et élimination des déchets». Interessengemeinschaft Orgakomp AG est actif.
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 28.09.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BL est le suivant: CHE-101.016.435.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.02.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Läufelfingen
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.002.091-8
IDE/TVA
CHE-101.016.435
Secteur
Collecte, traitement et élimination des déchets
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Anwendung und Verbreitung des Verfahrens zur Feldrandmythenkompostierung, Zuführung aller verrottbaren organischen Materialien zu Kompostierung, Erhaltung und Veredelung landwirtschaftlicher Produktionsflächen durch biologischphysikalische Humussicherungsmethoden, sowie Entwicklung und Förderung von Methoden zur Verhinderung von Bodenerosionen unter Bedingungen der Intensivlandwirtschaft. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
E. Lerch Immobilien AG | Itingen | <2004 | 19.04.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Interessengemeinschaft Orgakomp AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005847755, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Interessengemeinschaft Orgakomp AG, in Läufelfingen, CHE-101.016.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2019, Publ. 1004564484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Hektor, von Buckten und Höchstetten, in Buckten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Lukas, von Huttwil, in Häfelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004564484, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Interessengemeinschaft Orgakomp AG, in Läufelfingen, CHE-101.016.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2011, S.0, Publ. 6355196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Ueli, von Huttwil, in Häfelfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6355196, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Interessengemeinschaft Orgakomp AG, in Läufelfingen, CH-280.3.002.091-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2009, S. 5, Publ. 4979132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marquis, Guido, von Läufelfingen und Blauen, in Läufelfingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Bruno, von Wisen SO, in Buckten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luder, Hektor, von Buckten und Höchstetten, in Buckten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Lukas, von Huttwil, in Häfelfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Ueli, von Huttwil, in Häfelfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Läufelfingen].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.