Renseignements sur Dick Jan Rombout Los
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dick Jan Rombout Los
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005100465, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Clara Higy für Tierschutz, in Bern, CHE-109.665.548, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559647).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blindenbacher, Eric, von Hasle bei Burgdorf, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Los, Dick Jan Rombout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Monika, von Langnau im Emmental, in Pfaffnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Delia, von Riggisberg, in Bösingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauffer, Monique, von Rüti bei Büren, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Bern, Revisionsstelle [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)].
Numéro de publication: 1905217, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Clara Higy für Tierschutz, in Bern, CHE-109.665.548, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7069266).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Monika, von Langnau im Emmental, in Pfaffnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Los, Dick Jan Rombout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].
Numéro de publication: 1245721, Registre du commerce Zurich, (20)
Zürcher Tierschutz, in Zürich, CHE-107.825.901, Verein (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2011, Publ. 6224788).
Statutenänderung:
27.05.2013. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Dr. Hans H., von Richterswil, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Bernhard, von Rüeggisberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Dr. Sandra, von Boniswil, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit dem Co-Präsident [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Humbert, Dr. Denis G., von Zürich, in Thalwil, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit dem Co-Präsident [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Hartmann-Furter, Marianne, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Todeschini, Oscar, von Basel, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Widmer Graf, Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Chicchini, Claudio, von Aarau, in Wohlen AG, Mitglied des Vorstandes und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Quästor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haus-Oertle, Dr. Caroline, von Teufen AR, in Wiesendangen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Grieder, Thomas, von Känerkinden, in Pfäffikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Brodmann, Nadia, von Liestal, in Bubendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Los, Dick Jan Rombout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Spörli, Maja, von Ballwil, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.