Renseignements sur Oscar Germano Todeschini
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Oscar Germano Todeschini
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005483693, Registre du commerce Zurich, (20)
ecus. AG, in Thalwil, CHE-340.401.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005098910).
Statutenänderung:
10.05.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Aktien neu:
350'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 250'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kling-Jagodzinska, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Stefan, von Hemberg, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rancan, Marco, von Thusis, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Todeschini, Oscar Germano, von Basel, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Michael, von Hemberg, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005092576, Registre du commerce Zurich, (20)
BYYOND GmbH, in Thalwil, CHE-457.316.135, c/o Oscar und Michèle Todeschini, Oberdorfstrasse 5b, 8800 Thalwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Beraten und Coachen von Dritten im Bereich Socialmedia, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung und Strategieberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 01.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Todeschini, Michèle, von Basel und Oberbüren, in Thalwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Todeschini, Oscar, von Basel, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005051451, Registre du commerce Zurich, (20)
Process AG, in Zürich, CHE-108.291.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004705820).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SNK Identities AG, in Zürich (CHE-105.464.873), gemäss Fusionsvertrag vom 12.11.2020 und Bilanz per 30.06.2020. Aktiven von CHF 421'917.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 300'800.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treucontrol AG (CHE-102.086.823), in Egg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Martin, von Zumikon, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fritz, Bärbel, von Pfäfers, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Niederberger, Armin, von Dallenwil, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Todeschini, Oscar Germano, von Basel, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäheli, André, von Reichenbach im Kandertal, in Uitikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienhard Audit AG (CHE-139.583.547), in Zürich, Revisionsstelle.