Dick Jan Rombout Los
domicilié à Zürich, de Pays-Bas Mandats actifs: Stiftung Clara Higy für Tierschutz, Zürcher Tierschutz Connecté à: Monika Müller, Eric Blindenbacher, Monique Bérangére Stauffer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dick Jan Rombout Los" à jour.Vous suivez maintenant "Dick Jan Rombout Los".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dick Jan Rombout Los" à jour.Vous suivez maintenant "Dick Jan Rombout Los".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dick Jan Rombout Los
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dick Jan Rombout Los
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Dick Jan Rombout Los
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dick Jan Rombout Los
Numéro de publication: HR02-1005100465, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Clara Higy für Tierschutz, in Bern, CHE-109.665.548, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559647).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blindenbacher, Eric, von Hasle bei Burgdorf, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Los, Dick Jan Rombout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Monika, von Langnau im Emmental, in Pfaffnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Delia, von Riggisberg, in Bösingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauffer, Monique, von Rüti bei Büren, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Bern, Revisionsstelle [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)].
Numéro de publication: 1905217, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Clara Higy für Tierschutz, in Bern, CHE-109.665.548, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7069266).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Monika, von Langnau im Emmental, in Pfaffnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Los, Dick Jan Rombout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].
Numéro de publication: 1245721, Registre du commerce Zurich, (20)
Zürcher Tierschutz, in Zürich, CHE-107.825.901, Verein (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2011, Publ. 6224788).
Statutenänderung:
27.05.2013. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Dr. Hans H., von Richterswil, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Bernhard, von Rüeggisberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Dr. Sandra, von Boniswil, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit dem Co-Präsident [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Humbert, Dr. Denis G., von Zürich, in Thalwil, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit dem Co-Präsident [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Hartmann-Furter, Marianne, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Todeschini, Oscar, von Basel, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Widmer Graf, Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Chicchini, Claudio, von Aarau, in Wohlen AG, Mitglied des Vorstandes und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Quästor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haus-Oertle, Dr. Caroline, von Teufen AR, in Wiesendangen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Grieder, Thomas, von Känerkinden, in Pfäffikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Quästor oder dem Geschäftsführer];
Brodmann, Nadia, von Liestal, in Bubendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Los, Dick Jan Rombout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Spörli, Maja, von Ballwil, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.