Renseignements sur Antonio Lopez
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Antonio Lopez
Participations
Dernières notifications FOSC pour Antonio Lopez
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005615925, Registre du commerce Berne, (36)
Logos Automobile AG, in Lyss, CHE-109.670.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298745).
Statutenänderung:
16.11.2022.
Firma neu:
AHG-Cars Lyss AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Handel von Fahrzeugen aller Art, Ersatzteilen und Zubehör;
Betrieb von Werkstätten für Reparatur-, Unterhalt-, Carrosserie-, Spengler- und Malerarbeiten an Fahrzeugen aller Art;
Tankstellen- und Shopbetrieb;
Betrieb von Waschanlagen;
Vermietung von Fahrzeugen aller Art;
Bereitstellung von Fahrzeugen aller Art zur entgeltlichen Nutzung;
Bereitstellen von Gütern und Maschinen aller Art zur entgeltlichen Nutzung;
Handel von Gütern und Maschinen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben (in der Schweiz unter Ausschluss der unter das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland fallenden Rechtsgeschäfte), veräussern, verwalten, und generell alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Filialen im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.06.2002 und Bilanz per 31.12.2001 einen Teil der Aktiven von CHF 1'438'989.77 (ohne Liegenschaften Lyss-Gbbl Nrn. 781, 926 + 2701) und einen Teil der Passiven CHF 1'188'989.77 (ohne Hypotheken und Darlehen Personalfürsorgestiftung) der Kollektivgesellschaft "Logos + Cie", in Lyss, zum Preis von CHF 250'000.--, wofür 250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit Brief oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Logos, Philippe, von Courgenay, in Einigen (Spiez), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lopez, Antonio, von Meinisberg, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emch, Caroline, von Gossliwil, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waeber, Hubert, von Schmitten (FR), in St. Ursen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Müller, Christoph, von Schöftland, in Finsterhennen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waeber, Damian, von Schmitten (FR) und Fribourg, in Plasselb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waeber, Jonas, von Schmitten (FR) und Fribourg, in Düdingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005615914, Registre du commerce Berne, (36)
Garage Salvato-Kessi AG, in Port, CHE-109.594.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298713).
Statutenänderung:
16.11.2022.
Firma neu:
AHG-Cars Port AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Handel von Fahrzeugen aller Art, Ersatzteilen und Zubehör;
Betrieb von Werkstätten für Reparatur-, Unterhalt-, Carrosserie-, Spengler- und Malerarbeiten an Fahrzeugen aller Art;
Tankstellen- und Shopbetrieb;
Betrieb von Waschanlagen;
Vermietung von Fahrzeugen aller Art;
Bereitstellung von Fahrzeugen aller Art zur entgeltlichen Nutzung;
Bereitstellen von Gütern und Maschinen aller Art zur entgeltlichen Nutzung;
Handel von Gütern und Maschinen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben (in der Schweiz unter Ausschluss der unter das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland fallenden Rechtsgeschäfte), veräussern, verwalten, und generell alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Filialen im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 21.06.2002 und Übernahmebilanz per 01.01.2002 von der gelöschten Einzelfirma "Garage P. Salvato-Kessi", in Port, Aktiven von CHF 3'009'956.46 (inkl. Gbbl Port Nr. 657, 923, 1195 + 1194) und Passiven von CHF 1'433'193.85 zum Preis von CHF 1'576'762.61, wofür 500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 1'076'762.61 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit Brief oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horisberger, Peter, von Auswil, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lopez, Antonio, von Meinisberg, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piller-Mauron, Gabrielle, von Fribourg und St. Ursen, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffenegger, Matthias, von Eriswil, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waeber, Damian, von Schmitten (FR) und Fribourg, in Plasselb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waeber, Jonas, von Schmitten (FR) und Fribourg, in Düdingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004800954, Registre du commerce Berne, (36)
Merz & Amez-Droz A.G., in Biel/Bienne, CHE-101.329.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298747).
Statutenänderung:
25.11.2019.
Firma neu:
AHG-Cars Biel AG.
Domizil neu:
Bözingenstrasse 100, 2502 Biel/Bienne.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Handel von Fahrzeugen aller Art, Ersatzteilen und Zubehör;
Betrieb von Werkstätten für Reparatur-, Unterhalt-, Carrosserie-, Spengler- und Malerarbeiten an Fahrzeugen aller Art;
Tankstellen- und Shopbetrieb. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben (in der Schweiz unter Ausschluss der unter das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland fallenden Rechtsgeschäfte), veräussern, verwalten, und generell alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Filialen im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief oder elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschannen, Franz, von Wohlen bei Bern, in Pensier (Barberêche), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emch, Caroline, von Gossliwil, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waeber, Hubert, von Schmitten (FR) und Fribourg, in St. Ursen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Schmitten (FR) und Freiburg, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Lopez, Antonio, von Meinisberg, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waeber, Jonas, von Fribourg und Schmitten (FR), in Düdingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.