Renseignements sur Dr. Patrick Lötscher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dr. Patrick Lötscher
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Patrick Lötscher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004482005, Registre du commerce Lucerne, (100)
GFWL Genossenschaft zur Förderung des Wohneigentums, in Ebikon, CHE-101.002.686, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2011, Publ. 6440400).
Statutenänderung:
12.10.2018.
Firma neu:
GFWL Genossenschaft zur Förderung des Wohneigentums in Liquidation.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein von CHF 1'000.-- zu übernehmen.]. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 16.10.2018 aufgelöst. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 12.10.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: mindestens drei Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchhaltungsstelle Aktiengesellschaft (CH-100.3.004.873-6), in Ebikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Dr. Patrick, von Luzern, in Meggen, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1541723, Registre du commerce Lucerne, (100)
Dr. Fritz-Rölli-Stiftung, in Luzern, CHE-100.675.003, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2009, S. 12, Publ. 4965082).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, lic. iur. Franz, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Dr. Patrick, von Luzern, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchhaltungsstelle Aktiengesellschaft (CHE-108.160.760), in Ebikon, Revisionsstelle [bisher: Buchhaltungsstelle Aktiengesellschaft, in Ebikon (CH-100.3.004.873-6)].
Numéro de publication: 1370099, Registre du commerce Lucerne, (100)
Buchhaltungsstelle Aktiengesellschaft, in Ebikon, CHE-108.160.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S. 17, Publ. 5074430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abbondio, Yolande, französische Staatsangehörige, in Meggen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Dr. Patrick, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Luzern und Littau, einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Heller, Marcel, von Emmen, in Meggen, mit Einzelprokura [bisher: in Emmen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].