Renseignements sur Roland Locher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roland Locher
Dernières notifications FOSC pour Roland Locher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006011351, Registre du commerce Grisons
PAPYRO GmbH, bisher in Zürich, CHE-169.019.300, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005533732).
Statutenänderung:
04.04.2024.
Sitz neu:
Domat/Ems.
Domizil neu:
Via Cuschas 19, 7013 Domat/Ems.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Onlineshops, das Erstellen von Internetlösungen, die Beratung und das Coaching für alternative Heilmethoden, die Vermittlung und Vermietung von Ferienwohnungen sowie den internationalen Warenhandel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, verwerten und veräussern sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Roland, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Locher, Rosmarie, von Rothenbrunnen, in Domat/Ems, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005533732, Registre du commerce Zurich, (20)
PAPYRO GmbH, bisher in Wil (SG), CHE-169.019.300, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2020, Publ. 1004955615).
Statutenänderung:
30.06.2022.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PAPYRO Sàrl) (PAPYRO Sagl) (PAPYRO LLC).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Talacker 41, 8001 Zürich. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Bruno, von Uzwil, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Suter, Dario, von Lengnau (AG), in Wil (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Roland, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2162309, Registre du commerce Zurich, (20)
nexpro.ch GmbH, bisher in Schübelbach, CHE-110.554.855, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, Publ. 1367043).
Gründungsstatuten:
23.02.2004.
Statutenänderung:
08.05.2015.
Firma neu:
magooo.ch GmbH.
Sitz neu:
Wädenswil.
Domizil neu:
Giessen 7, 8820 Wädenswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb, von Food und non-Food Waren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, verwerten und veräussern sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Roland, von Domat/Ems, in Felsberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Guido, von Zürich, in Rüschlikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Preisig, Kurt, von Herisau, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.