Renseignements sur Michael Lukas Lischer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael Lukas Lischer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005891989, Registre du commerce Nidwald, (150)
Stanserhorn-Bahn-Aktiengesellschaft, in Stans, CHE-105.741.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005484018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsiger, Jürg, von Bern, in Stans, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bircher, Peter Alfred, von Stansstad, in Stans, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lischer, Michael, von Luzern, in Luzern, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005013661, Registre du commerce Nidwald, (150)
Stanserhorn-Bahn-Aktiengesellschaft, in Stans, CHE-105.741.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640634).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lischer, Michael, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6738440, Registre du commerce Lucerne, (100)
Genossenschaft Pfadiheim der Pfarrei St. Leodegar Luzern, in Luzern, CH-100.5.008.825-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2007, S. 6, Publ. 3918952).
Statutenänderung:
01.07.2011.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur deren Vermögen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen.].[Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Vorstand: 5 - 9 Mitglieder].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 16.06.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dusel, Roger, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Deicher, Patrick, von Luzern, in Luzern, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Baumann, Philipp, von Luzern und Wassen, in Zürich, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bieri, Leo, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ineichen, Claudia, von Luzern und Emmen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Thomas, von Horw und Berneck, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lischer, Michael Lukas, von Luzern, in Luzern, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Moser, Andreas Silvio Johannes, von Luzern, in Luzern, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bühlmann, Marc, von Luzern und Eschenbach LU, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.