Renseignements sur Thomas Lüder Lingner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Lüder Lingner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005689142, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Sub-BL AG, in Basel, CHE-226.892.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005660166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lingner, Thomas, von Riehen, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005328741, Registre du commerce Obwald, (140)
marmis ag, in Sachseln, CHE-396.648.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2926015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Mark-Anton Johann, von Kerns, in Kerns, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lingner, Thomas Lüder, von Riehen, in Hergiswil (NW), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard-Zumstein, Verena, von Lungern, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Peter, von Luthern, in Nebikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker, Rolf, von Luthern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005175363, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Sub-BL AG, bisher in Oberwil (BL), CHE-226.892.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2014, Publ. 1638819).
Statutenänderung:
20.04.2021.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Kohlenberg 3, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Johann Peter Michael, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lingner, Anouk, von Riehen, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pawelzik, Lawrence Andreas, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lingner, Thomas, von Riehen, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].